Stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Klaus Scheuermann | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 05.03.2017 | bis 05.03.2017 | |
Ausschussvorsitzender |
Dennis Alfonso Muñoz | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.08.2019 | | von 21.08.2019 | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Ausschussmitglied |
Dr. Klaus Dummel | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.05.2016 | bis 30.05.2016 | |
Siegfried Hartleif | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2016 | | von 01.06.2016 | |
Mathias Horn | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 29.07.2019 | bis 29.07.2019 | |
Miriam Mohr | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
Hansgeorg Münch | BVG | BVG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.05.2016 | | von 19.05.2016 | |
Dr. Fritz Roth | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
Dr. Margarete Sauer | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.04.2016 | | von 21.04.2016 | |
Stadtverordnetenvorsteher |
Heiko Handschuh | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher |
Sven Blümlein | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.05.2016 | | von 19.05.2016 | |
Ernst-Ludwig Döring | BVG | BVG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.05.2017 | | von 11.05.2017 | |
Karl-Heinz Prochaska | BVG | BVG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.04.2016 | 09.05.2016 | von 21.04.2016 bis 09.05.2016 | |
Fraktionsvorsitzende |
Christiane Roelle | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.04.2016 | 26.09.2016 | von 21.04.2016 bis 26.09.2016 | |